VOLTANDO NO TEMPO
1989 - 07/08/2021 - são 32 anos de trabalho prestado.
data-filename="retriever" style="width: 100%;">
Aldo Azevedo / jornalista de formação/JOSÉ RICARDO DA SILVA de 04/02/1958 a 14/09/1953, ainda foi o 1 ° prefeito eleito no município de Ouro de 27/10/1963 a 03/02/1959.
A Galeria dos ex-presidentes da CÂMARA DE Vereadores de Capinzal (SC), prossegue em relação aos mesmos a cada edição:
JOSÉ RICARDO DA SILVA de 04/02/1958 a 14/09/1953, ainda foi o 1 ° prefeito eleito no município de Ouro de 27/10/1963 a 03/02/1959.
EDGAR LANCINI de 02/07/1961 a 31/01/1963.
Dr. ARNALDO FAVORITO 31/01/1963 a 05/02/1964.
NIZIO BARETTA 05/02/1964 a 02/02/1965.
ATENÇÃO - deixou registrado o passado nas páginas de O TEMPO jornal de fato, o que pode ser visto também na posteridade, para tanto, mande foto e as informações.
Aldo Azevedo / jornalista
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
Aldo Azevedo / jornalista de formação/EDGAR LANCINI de 02/07/1961 a 31/01/1963.
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
Aldo Azevedo / jornalista de formação/Dr. ARNALDO FAVORITO 31/01/1963 a 05/02/1964.
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
Aldo Azevedo / jornalista de formação/NIZIO BARETTA 05/02/1964 a 02/02/1965.
Deixe seu comentário