VOLTANDO NO TEMPO
1989 - 07/08/2021 - são 32 anos de trabalho prestado.
data-filename="retriever" style="width: 50%;">
Aldo Azevedo / jornalista de formação/IRINEU JOSÉ MAESTRI de 01/02/1972 a 31/01/1973. Foi prefeito de 1989 a 1992, tendo como vice-prefeito OLRICH FRITSCHE.
A Galeria dos ex-presidentes da CÂMARA DE Vereadores de Capinzal (SC), prossegue em relação aos mesmos a cada edição:
IRINEU JOSÉ MAESTRI de 01/02/1972 a 31/01/1973. Foi prefeito de 1989 a 1992, tendo como vice-prefeito OLRICH FRITSCHE.
Dr. VITOR ALMEIDA de 31/01/1973 a 04/02/1975, de 01/02/1977 a 01/02/1979 e 01/02/1981 a 02/02/1983. Dr. Vitor foi o único com três mandatos de presidente.
LEONILDO BORTOLI / Canhoto, de 02/04/1975 a 01/02/1977 e 01/02/1987 e 01/01/1989. Também cumpriram dois mandatos HIRAM ZOCOLI de 12/09/1957 a 04/02/1958 e de 03/02/1959 a 07/02/1961 e ITACIR MASSOCATO de 01/01/1995 a 31/12/1996 e de 01 / 01/2001 a 31/12/2002.
ROGÉRIO CARLOS TOALDO de 01/02/1979 a 01/02/1981.
ATENÇÃO - deixou registrado o passado nas páginas de O TEMPO jornal de fato, o que pode ser visto também na posteridade, para tanto, mande foto e as informações.
Aldo Azevedo / jornalista
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
Aldo Azevedo / jornalista de formação/Dr. VITOR ALMEIDA de 31/01/1973 a 04/02/1975, de 01/02/1977 a 01/02/1979 e 01/02/1981 a 02/02/1983. Dr. Vitor foi o único com três mandatos de presidente.
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
Aldo Azevedo / jornalista de formação/LEONILDO BORTOLI / Canhoto, de 02/04/1975 a 01/02/1977 e 01/02/1987 e 01/01/1989.
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
Aldo Azevedo / jornalista de formação/ROGÉRIO CARLOS TOALDO de 01/02/1979 a 01/02/1981.
Deixe seu comentário