VOLTANDO NO TEMPO
1989 - 07/08/2021 - são 32 anos de trabalho prestado.
data-filename="retriever" style="width: 100%;">
Aldo Azevedo / jornalista de formação/LEONIR BOARETTO (Leone) de 01/01/1989 a 31/12/1990.
A Galeria dos ex-presidentes da Câmara de Vereadores de Capinzal (SC), prossegue em relação aos mesmos a cada edição:
LEONIR BOARETTO (Leone) de 01/01/1989 a 31/12/1990.
LUIZ ANTONIO RIBEIRO (Totonho) de 01/01/1991 a 31/12/1992.
JANDIR ÂNGELO CORONETTI de 01/01/1993 a 31/12/1994.
ITACIR MASSOCATO de 01/01/1995 a 01/01/2001 a 31/12/2002.
ATENÇÃO - deixou registrado o passado nas páginas de O TEMPO jornal de fato, o que pode ser visto também na posteridade, para tanto, mande foto e as informações.
Aldo Azevedo / jornalista
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
LUIZ ANTONIO RIBEIRO (Totonho) de 01/01/1991 a 31/12/1992.
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
JANDIR ÂNGELO CORONETTI de 01/01/1993 a 31/12/1994.
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
ITACIR MASSOCATO de 01/01/1995 a 01/01/2001 a 31/12/2002.
Deixe seu comentário