Vara Regional de Garantias da comarca de Caçador será instalada |
VOLTANDO NO TEMPO
1989 - 2022 - são 33 anos de trabalho prestado.
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
A seguir estamos trazendo o período em que foram presidentes da Câmara de Vereador de Capinzal e foto dos mesmos, os quais tiveram relevantes serviços prestados a nossa terra e nossa gente.
LUIZ GONZAGA BONISSONI foi o primeiro presidente do Legislativo de Capinzal, 14/09/1949 a 14/09/1953, ainda foi o 1° prefeito eleito no município de Ouro de 27/10/1963 a 31/01/1969. O qual teve fundamental participação nos trabalhos e na luta pela emancipação dos municípios de Capinzal, Piratuba e Ouro. Seu primeiro cargo eletivo há 73 anos.
EDGAR LANCINI de 02/07/1961 a 31/01/1963. Se passaram 61 anos.
AGADIR ALMEIDA LOVATEL de 31/01/1970 a 01/02/1972. Lá se foi 52 anos.
IRINEU JOSÉ MAESTRI de 01/02/1972 a 31/01/1973. Foi prefeito de 1989 a 1992, tendo como vice-prefeito OLRICH FRITSCHE. Completados 50 anos, ou seja, cinquentenário.
LUIZ ANTONIO RIBEIRO (Totonho) de 01/01/1991 a 31/12/1992. Lá se foram 31 anos de sua presidência.
ATENÇÃO - Deixe registrado o passado nas páginas de O TEMPO jornal de fato, o que poderá ser visto também na posteridade, para tanto, mande foto e as informações.
Aldo Azevedo / jornalista
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
style="width: 100%;" data-filename="retriever">
Deixe seu comentário